ymddiriedolwyr WYCOMBE WILDLIFE GROUP
Rhif yr elusen: 1075175
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paul Jeffrey Herschel | Ymddiriedolwr | 19 May 2023 |
|
|
||||
Wendy Margaret Thomas | Ymddiriedolwr | 06 September 2022 |
|
|
||||
Peter Howard John Bailey | Ymddiriedolwr | 06 September 2022 |
|
|
||||
Julie Denise Hopton | Ymddiriedolwr | 15 May 2017 |
|
|
||||
Peter George Osborn | Ymddiriedolwr | 16 May 2016 |
|
|
||||
KAREN ROBERTS | Ymddiriedolwr | 19 May 2014 |
|
|
||||
PAUL MITCHELL BOWYER | Ymddiriedolwr | 04 November 2012 |
|
|
||||
ROGER ALAN WILDING | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JAMES ALEXANDER DONALD | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.