Hanes ariannol SPECIAL NEEDS AND PARENTS LIMITED
Rhif yr elusen: 1077787
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £629.50k | £717.60k | £780.88k | £795.00k | £762.11k | |
|
Cyfanswm gwariant | £628.72k | £613.12k | £658.89k | £796.72k | £801.09k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £54.98k | £56.94k | £116.91k | £65.67k | £79.89k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £58.37k | £202.11k | £157.07k | £5.37k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £147.19k | £302.32k | £185.94k | £241.12k | £200.49k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £67.65k | £37.39k | £58.76k | £85.64k | £124.36k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £410.83k | £374.17k | £532.47k | £465.73k | £427.95k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £3.83k | £3.72k | £3.71k | £2.50k | £9.31k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £5.00k | £311 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £578.02k | £556.77k | £572.43k | £704.14k | £631.47k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £47.59k | £53.08k | £83.43k | £92.58k | £169.62k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £6.95k | £8.34k | £7.89k | £6.66k | £10.09k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £3.11k | £3.27k | £3.03k | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.