Ymddiriedolwyr THE BROMSGROVE UNIVERSITY OF THE THIRD AGE
Rhif yr elusen: 1077135

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Robert Rainbow | Ymddiriedolwr | 18 March 2025 |
|
|||||
Professor Geoffrey Keynton Morse | Ymddiriedolwr | 18 March 2025 |
|
|
||||
Karen Le Marchand | Ymddiriedolwr | 18 March 2025 |
|
|
||||
Valerie Demeris Prichard | Ymddiriedolwr | 22 September 2021 |
|
|
||||
Anthea Margaret Whitehead | Ymddiriedolwr | 17 March 2021 |
|
|
||||
Irene Joyce Collett | Ymddiriedolwr | 17 March 2020 |
|
|
||||
Judith Flora Leslie | Ymddiriedolwr | 17 March 2020 |
|
|
||||
Michael Byrne | Ymddiriedolwr | 20 March 2018 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.