Hanes ariannol HEADWAY BEDFORD

Rhif yr elusen: 1075469
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £350.28k £327.22k £343.46k £349.70k £363.07k
Cyfanswm gwariant £365.04k £335.86k £364.81k £379.97k £398.02k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £274.08k £271.71k £276.74k £250.17k £274.50k
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A £7.65k £4.29k N/A