Hanes ariannol CARERS' SUPPORT (BEXLEY)

Rhif yr elusen: 1075801
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £425.59k £449.89k £484.67k £669.59k £809.67k
Cyfanswm gwariant £391.95k £320.67k £395.63k £627.19k £723.86k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A £37.02k £19.60k N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £277.15k £290.60k £295.45k £404.16k £368.32k
Incwm o roddion a chymynroddion N/A N/A N/A £447.64k £485.93k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill N/A N/A N/A £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol N/A N/A N/A £216.94k £302.28k
Incwm - Gwaddolion N/A N/A N/A £0 £0
Incwm - Buddsoddiad N/A N/A N/A £5.02k £21.46k
Incwm - Arall N/A N/A N/A £0 £0
Incwm - Cymynroddion N/A N/A N/A £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol N/A N/A N/A £627.19k £723.86k
Gwariant - Ar godi arian N/A N/A N/A £0 £0
Gwariant - Llywodraethu N/A N/A N/A £0 £0
Gwariant - Sefydliad grantiau N/A N/A N/A £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau N/A N/A N/A £0 £0
Gwariant - Arall N/A N/A N/A £0 £0