ymddiriedolwyr THE PARKS VOLUNTEER RESOURCE AND RETAIL OUTLET
Rhif yr elusen: 1076529
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caroline Tizard | Cadeirydd | 19 March 2022 |
|
|
||||
Naseer Ahmad Orchard | Ymddiriedolwr | 06 April 2024 |
|
|
||||
Rev Mark Barrett | Ymddiriedolwr | 06 April 2024 |
|
|||||
Stella Hopkins | Ymddiriedolwr | 06 April 2024 |
|
|
||||
Arthur Angus Mackay Vockins | Ymddiriedolwr | 22 April 2023 |
|
|
||||
Darren Sweeney | Ymddiriedolwr | 18 November 2022 |
|
|
||||
Melanie Butler | Ymddiriedolwr | 18 March 2020 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.