Hanes ariannol THE FURZEDOWN PROJECT

Rhif yr elusen: 1076087
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £174.74k £219.81k £134.06k £116.07k £185.10k
Cyfanswm gwariant £198.35k £151.74k £186.23k £235.24k £188.52k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £58.20k £58.20k N/A £60.53k £62.89k
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £57.44k N/A £12.91k £22.10k