Hanes ariannol BRENT MENCAP

Rhif yr elusen: 1077038
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £382.57k £661.36k £956.80k £1.17m £1.71m
Cyfanswm gwariant £371.57k £621.08k £833.45k £1.14m £1.43m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £14.12k £14.12k £83.04k £45.25k N/A
Incwm o roddion a chymynroddion N/A £28.54k £1.78k £4.79k £2.77k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill N/A £44.17k £53.58k £61.53k £63.94k
Incwm - Weithgareddau elusennol N/A £582.14k £863.27k £1.10m £1.64m
Incwm - Gwaddolion N/A £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad N/A £523 £311 £1.34k £4.28k
Incwm - Arall N/A £6.00k £37.87k £150 £73
Incwm - Cymynroddion N/A £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol N/A £621.08k £833.45k £1.14m £1.43m
Gwariant - Ar godi arian N/A £0 £0 £0 £0
Gwariant - Llywodraethu N/A £3.09k £3.11k £4.20k £4.51k
Gwariant - Sefydliad grantiau N/A £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau N/A £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall N/A £0 £0 £0 £0