UNIVERSITY OF THE THIRD AGE, DARLINGTON

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Educational and leisure activities which include the following, walking, gardening, bridge, line dancing, local history, art history, literature, creative writing. Hand bell ringing, practical art, creative writing, poetry reading, garden bowls, music appreciation, jazz appreciation.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
25 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Darparu Adnoddau Dynol
- Durham
Llywodraethu
- 02 Tachwedd 1999: Cofrestrwyd
- U3A DARLINGTON (Enw gwaith)
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Victoria Laing | Cadeirydd | 01 February 2024 |
|
|
||||
Kenneth James Bowman | Ymddiriedolwr | 01 February 2024 |
|
|
||||
Jane Mabel Peach | Ymddiriedolwr | 01 February 2024 |
|
|
||||
Susan Murton | Ymddiriedolwr | 01 February 2024 |
|
|
||||
Sylvia Keeney | Ymddiriedolwr | 01 February 2024 |
|
|
||||
Glenda Nelson | Ymddiriedolwr | 01 February 2024 |
|
|
||||
Lisbeth Jane Bows | Ymddiriedolwr | 01 February 2024 |
|
|
||||
Stephen Edward Keeney | Ymddiriedolwr | 01 February 2024 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £13.87k | £7.31k | £2.19k | £14.43k | £17.10k | |
|
Cyfanswm gwariant | £17.59k | £5.72k | £3.59k | £13.24k | £18.11k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 19 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 04 Chwefror 2024 | 96 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 26 Gorffennaf 2023 | 268 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 22 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 27 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED MARCH 1996 AS AMENDED 13 JUNE 1997 AND 10 SEPTEMBER 1999
Gwrthrychau elusennol
(I) TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC AND IN PARTICULAR THE EDUCATION OF MIDDLE-AGED AND OLDER PEOPLE WHO ARE NOT IN FULL TME GAINFUL EMPLOYMENT IN DARLINGTON AND ITS SURROUNDING LOCALITY. (II) THE PROVISION OF FACILITIES FOR LEISURE TIME AND RECREATIONAL ACTIVITIES WITH THE OBJECT OF IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE FOR THE ABOVE PERSONS IN THE INTEREST OF THEIR SOCIAL WELFARE.
Maes buddion
DARLINGTON AND ITS SURROUNDING LOCALITY.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
14 Hawkesbury Mews
DARLINGTON
County Durham
DL3 6RR
- Ffôn:
- 07703665675
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window