THE ADELE CHAPMAN FOUNDATION
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Stage various fund raising activities to enable us to continue our work
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 17 September 2010
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Anabledd
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 02 Medi 1999: Cofrestrwyd
- 12 Hydref 2009: Cofrestrwyd
- 09 Medi 2009: Tynnwyd (NID YW'N GWEITHREDU)
- 09 Mawrth 2011: Tynnwyd (NID YW'N GWEITHREDU)
- 10 Ebrill 2011: Re-registered
- 09 Mawrth 2013: Tynnwyd (NID YW'N GWEITHREDU)
Dim enwau eraill
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 17/09/2004 | 17/09/2005 | 17/09/2008 | 17/09/2009 | 17/09/2010 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £352 | £330 | £367 | £675 | £117 | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.33k | £850 | £313 | £905 | £285 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 17 Medi 2012 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 17 Medi 2012 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 17 Medi 2011 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 17 Medi 2011 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 17 Medi 2010 | 15 Awst 2011 | 29 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 17 Medi 2010 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 17 Medi 2009 | 10 Ebrill 2011 | 267 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 17 Medi 2009 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 28 JULY 1999
Gwrthrychau elusennol
TO PROVIDE FUNDS AND EQUIPMENT NOT NORMALLY SUPPLIED BY THE HEALTH AUTHORITY TO THE FAMILIES OF CHILDREN RESIDENT IN BRITAIN SUFFERING FROM THE DISEASE COMMONLY KNOWN AS I.N.D AND THOSE UNDERGOING BOWEL OR LIVER TRANSPLANTS
Maes buddion
BRITAIN
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window