Hanes ariannol PARENT TEACHER ASSOCIATION OF KATHARINE LADY BERKELEY'S SCHOOL

Rhif yr elusen: 1078177
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2019 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023
Cyfanswm Incwm Gros £4.09k £4.47k £2.99k £4.52k £1.95k
Cyfanswm gwariant £9.98k £1.11k £6.02k £2.89k £280
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A