Ymddiriedolwyr CAMBRIAN RAILWAYS TRUST
Rhif yr elusen: 1084731

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrew James Rudd | Ymddiriedolwr | 05 May 2025 |
|
|||||
DAVID PHILIP DAVIES | Ymddiriedolwr | 13 February 2024 |
|
|||||
Philip Bradley | Ymddiriedolwr | 14 March 2023 |
|
|||||
Andrew Green | Ymddiriedolwr | 14 March 2023 |
|
|||||
Peter McCracken | Ymddiriedolwr | 14 March 2023 |
|
|||||
Robert Williams | Ymddiriedolwr | 14 March 2023 |
|
|
||||
David Jones | Ymddiriedolwr | 14 March 2023 |
|
|
||||
Martin Kenneth Boland | Ymddiriedolwr | 13 November 2021 |
|
|
||||
JENNY PICKSTOCK | Ymddiriedolwr | 01 August 2019 |
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.