ymddiriedolwyr PRAXIS COMMUNITY PROJECTS
Rhif yr elusen: 1078945
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Debbie Weekes-Bernard | Cadeirydd | 10 February 2022 |
|
|
||||
Chetal Nirav Patel | Ymddiriedolwr | 25 June 2024 |
|
|||||
Harriet Rose Clark | Ymddiriedolwr | 21 September 2023 |
|
|
||||
Ruth Lorna Stuart | Ymddiriedolwr | 03 April 2023 |
|
|
||||
Satbir Lochan Kumar Singh | Ymddiriedolwr | 12 October 2022 |
|
|
||||
Kemi Ogunlana | Ymddiriedolwr | 12 November 2020 |
|
|
||||
Shashi Ruby Giblin | Ymddiriedolwr | 18 July 2019 |
|
|
||||
Constance Jean Cullen | Ymddiriedolwr | 18 July 2019 |
|
|||||
DYLAN TOBY TRIONFI MATTHEWS | Ymddiriedolwr | 25 January 2018 |
|
|||||
Raphael Perret | Ymddiriedolwr | 19 May 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.