Hanes ariannol GATWICK AVIATION MUSEUM

Rhif yr elusen: 1075858
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/05/2020 30/05/2021 30/05/2022 30/05/2023 30/05/2024
Cyfanswm Incwm Gros £78.03k £84.92k £49.22k £101.65k £217.56k
Cyfanswm gwariant £68.21k £47.22k £81.94k £104.43k £216.24k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £3.82k £3.82k N/A N/A N/A