GATWICK AVIATION MUSEUM

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
For awareness of National Aviation History. Maintain & display historic aircraft & engines, classic aircraft & associated memorabilia & provide practical workshop on the development and progress of aviation.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 May 2024
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
45 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Surrey
Llywodraethu
- 07 Mehefin 1999: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laurence James Berryman | Ymddiriedolwr | 14 June 2022 |
|
|
||||
Gary John Ramsdale | Ymddiriedolwr | 14 June 2022 |
|
|
||||
Brian Buchanan Aitchison | Ymddiriedolwr | 14 June 2022 |
|
|
||||
Milton Roach | Ymddiriedolwr | 14 June 2022 |
|
|
||||
ANDREW HELGE SCRASE | Ymddiriedolwr | 31 August 2013 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/05/2020 | 30/05/2021 | 30/05/2022 | 30/05/2023 | 30/05/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £78.03k | £84.92k | £49.22k | £101.65k | £217.56k | |
|
Cyfanswm gwariant | £68.21k | £47.22k | £81.94k | £104.43k | £216.24k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £3.82k | £3.82k | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Mai 2024 | 18 Mawrth 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mai 2024 | 18 Mawrth 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mai 2023 | 08 Ebrill 2024 | 9 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mai 2023 | 08 Ebrill 2024 | 9 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mai 2022 | 18 Mai 2023 | 49 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mai 2022 | 18 Mai 2023 | 49 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mai 2021 | 03 Mai 2022 | 34 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mai 2021 | 03 Mai 2022 | 34 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mai 2020 | 10 Mai 2021 | 41 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mai 2020 | 10 Mai 2021 | 41 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 26TH JANUARY 1999 as amended on 27 Jul 2017
Gwrthrychau elusennol
TO PROVIDE AN EDUCATIONAL CENTRE FOR THE GENERAL PUBLIC (IN PARTICULAR STUDENTS AND SCHOOL CHILDREN) IN THE SOUTH EAST OF ENGLAND FOR AWARENESS OF NATIONAL AVIATION HISTORY. THIS IS TO BE ACHIEVED BY THE ESTABLISHMENT OF A WORKING AVIATION MUSEUM TO RESTORE, PRESERVE, MAINTAIN AND DISPLAY HISTORIC AND CLASSIC AIRCRAFT AND ASSOCIATED MEMORABILIA TO THE PUBLIC AND TO PROVIDE A VENUE FOR LECTURES, SEMINARS AND PRACTICAL WORKSHOPS ON AVIATION HISTORY AND DEVELOPMENT.
Maes buddion
SOUTH EAST OF ENGLAND
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
VALLANCE BY WAYS
LOWFIELD HEATH ROAD
CHARLWOOD
SURREY
RH6 0BT
- Ffôn:
- 01293 862294
- E-bost:
- hello@gamc.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window