ADD/ADHD PARENT SUPPORT GROUP
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Army Assault courses and Sport days
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 29 February 2008
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Calderdale
- Dinas Bradford
- Dinas Leeds
- Dinas Wakefield
- Kirklees
Llywodraethu
- 19 Mai 1999: Cofrestrwyd
- 20 Ebrill 2017: Tynnwyd (NID YW'N GWEITHREDU)
Dim enwau eraill
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 29/02/2004 | 28/02/2007 | 29/02/2008 | ||
---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.85k | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.11k | £0 | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 28 Chwefror 2017 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 28 Chwefror 2017 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 28 Chwefror 2016 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 28 Chwefror 2016 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 28 Chwefror 2015 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 28 Chwefror 2015 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 28 Chwefror 2014 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 28 Chwefror 2014 | Heb ei gyflwyno |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 31 MARCH 1999
Gwrthrychau elusennol
1.PROVIDING SUPPORT AND GUIDANCE TO PARENTS WHOSE CHILDREN ARE DIAGNOSED AS SUFFERING FROM ATTENTION DEFICIT HYPERACTIVITY DISORDER AND ITS ASSOCIATED CONDITIONS. 2.RELIEF OF SUCH CHILDREN AND THEIR PARENTS BY PROVIDING FACILITIES IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE AND FOR RECREATION AND OTHER LEISURE TIME OCCUPATION.3. ADVANCING THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN MATTERS RELATED TO ATTENTION DEFICIT HYPERACTIVITY DISORDER. 4. PROMOTING SUCH OTHER CHARITABLE PURPOSES.
Maes buddion
WEST YORKSHIRE
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window