Hanes ariannol THE INDIGO TRUST
Rhif yr elusen: 1075920
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2019 | 05/04/2020 | 05/04/2021 | 05/04/2022 | 05/04/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.28m | £4.40m | £2.64m | £284.40k | £1.56m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.08m | £4.18m | £2.41m | £1.72m | £2.54m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £937.50k | £4.19m | £2.49m | N/A | £1.38m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | N/A | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | N/A | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £4.19m | £2.49m | N/A | £1.38m | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £202.72k | £210.16k | £137.51k | N/A | £129.46k | |
|
Incwm - Arall | £138.00k | £2.00k | £15.03k | N/A | £55.44k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.04m | £4.16m | £2.38m | N/A | £2.52m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £38.02k | £26.75k | £27.46k | N/A | £28.86k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £7.70k | £6.32k | £9.58k | N/A | £10.04k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £630.91k | £3.81m | £2.03m | N/A | £2.31m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £38.02k | £26.75k | £27.46k | N/A | £28.86k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | N/A | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.