Hanes ariannol EZRA UMARPEH LIMITED
Rhif yr elusen: 1081176
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £692.10k | £580.14k | £1.05m | £392.34k | £628.10k | |
|
Cyfanswm gwariant | £615.18k | £562.35k | £589.22k | £601.20k | £790.54k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £2.49k | £26.91k | N/A | £30.18k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £692.10k | £580.14k | £1.05m | N/A | £620.14k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | N/A | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | N/A | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | N/A | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | N/A | £0 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | N/A | £7.96k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £35.00k | £0 | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £462.79k | £524.51k | £471.88k | N/A | £733.98k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £152.39k | £31.34k | £117.34k | N/A | £56.55k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £7.86k | £7.73k | £9.78k | N/A | £6.90k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £80.00k | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £6.50k | £0 | N/A | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.