Ymddiriedolwyr THE LANCASHIRE FEDERATION OF WOMENS INSTITUTES

Rhif yr elusen: 1076283
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

8 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Susan Halliwell Ymddiriedolwr 20 February 2025
Dim ar gofnod
Louise Aplin Ymddiriedolwr 20 February 2025
Dim ar gofnod
Julie McAulay Ymddiriedolwr 12 December 2024
Dim ar gofnod
Emma Elizabeth Gillinder Ymddiriedolwr 13 April 2024
Dim ar gofnod
Alice Rose Marquis-Carr Ymddiriedolwr 13 April 2024
Dim ar gofnod
Patricia Ellen Forder Ymddiriedolwr 11 March 2020
Dim ar gofnod
Heather Williams Ymddiriedolwr 12 March 2016
Dim ar gofnod
Ruth Louisa Grimley Ymddiriedolwr 18 June 2015
RAINHILL WOMEN'S INSTITUTE
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 302 diwrnod