Hanes ariannol SPURGEONS
Rhif yr elusen: 1081182
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £13.60m | £13.43m | £13.13m | £14.16m | £12.46m | |
|
Cyfanswm gwariant | £12.80m | £12.85m | £12.51m | £12.80m | £14.31m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £10.95m | £11.10m | £11.12m | £10.26m | £10.26m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £502.76k | £1.22m | £1.05m | £846.93k | £620.56k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.78m | £1.33m | £1.57m | £1.72m | £1.38m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £11.37m | £11.56m | £11.16m | £10.97m | £10.64m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £457.67k | £544.00k | £395.00k | £533.00k | £404.00k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £929.00k | £45.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £398.31k | £148.70k | £251.00k | £479.00k | £232.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £12.31m | £12.37m | £11.99m | £12.21m | £13.71m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £486.92k | £475.08k | £516.00k | £582.00k | £600.00k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £59.01k | £61.44k | £74.00k | £63.00k | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £99.36k | £79.92k | £164.00k | £134.00k | £150.00k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.