Hanes ariannol INTERNATIONAL WATER ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1076690
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £6.68m | £6.18m | £6.08m | £10.54m | £6.18m | |
|
Cyfanswm gwariant | £6.22m | £5.73m | £5.86m | £8.91m | £6.58m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £377.95k | £0 | £0 | £746.46k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £4.91m | £4.96m | £4.94m | £4.09m | £4.06m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.67m | £775.72k | £1.05m | £6.28m | £1.31m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £746.46k | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £32.05k | £23.45k | £24.31k | £26.37k | £30.78k | |
|
Incwm - Arall | £70.90k | £34.93k | £68.39k | £145.15k | £32.27k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £4.00m | £3.20m | £3.27m | £6.40m | £4.50m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £2.22m | £2.54m | £2.59m | £2.51m | £2.08m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £211.55k | £126.90k | £33.47k | £23.25k | £262.36k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £8.18k | £10.03k | £11.07k | £10.89k | £10.26k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.