Hanes ariannol AL-HASSAN EDUCATION CENTRE

Rhif yr elusen: 1078159
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £262.12k £365.53k £424.34k £265.39k £273.39k
Cyfanswm gwariant £254.81k £319.31k £415.82k £222.19k £281.15k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £163.28k £302.76k £335.56k N/A N/A