ymddiriedolwyr AGE CONCERN NEW FOREST
Rhif yr elusen: 1076585
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROGER LEE | Cadeirydd | 21 December 2012 |
|
|
||||
Nicholas Endersby | Ymddiriedolwr | 25 November 2023 |
|
|
||||
Alexander Spencer Wade | Ymddiriedolwr | 26 November 2022 |
|
|
||||
Christine King | Ymddiriedolwr | 13 September 2018 |
|
|
||||
Peter Parrott | Ymddiriedolwr | 13 September 2018 |
|
|
||||
MARTIN COX | Ymddiriedolwr | 19 December 2013 |
|
|
||||
LEONARD HARRIS | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.