Hanes ariannol CHELMSFORD COMMUNITY TRANSPORT LIMITED
Rhif yr elusen: 1075724
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2018 | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £348.24k | £318.06k | £417.35k | £499.84k | £384.79k | |
|
Cyfanswm gwariant | £296.42k | £278.25k | £394.11k | £360.19k | £394.19k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £196.85k | £135.54k | £135.54k | £183.08k | £186.43k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.