Hanes ariannol JUBILEE CHURCH TEESSIDE

Rhif yr elusen: 1076821
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £191.79k £239.00k £199.12k £259.38k £332.75k
Cyfanswm gwariant £193.04k £159.92k £207.94k £234.69k £219.37k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A