Hanes ariannol THE BRADFORD SUNNI-MUSLIM KHALIFA SOCIETY, LEEDS ROAD
Rhif yr elusen: 1087888
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (146 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £78.78k | £93.45k | £85.37k | £101.91k | £98.18k | |
|
Cyfanswm gwariant | £111.24k | £84.56k | £93.64k | £92.42k | £112.81k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £18.40k | N/A | £19.36k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.