Hanes ariannol ETHELBURGA FAMILY CENTRE

Rhif yr elusen: 1077009
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (53 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £229.65k £232.50k £263.49k £317.88k £332.76k
Cyfanswm gwariant £261.37k £229.86k £263.74k £318.20k £358.55k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A £32.46k N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £35.07k £965 N/A N/A