Hanes ariannol SUNBEAMS (SUTTON BRIDGE)
Rhif yr elusen: 1076313
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2016 | 31/08/2017 | 31/08/2018 | 31/08/2019 | 31/08/2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £194.71k | £197.02k | £171.68k | £143.07k | £152.86k | |
|
Cyfanswm gwariant | £170.76k | £182.76k | £189.84k | £151.59k | £191.74k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £177.14k | £180.42k | £162.59k | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | £0 | N/A | £124.24k | £146.43k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.