ROCHFORD COMMUNITY CHURCH TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Rochford Community Church Trust's main activity is that of a Christian Church meeting in the town of Rochford, Essex. It is also significantly involved in community activities in the area using the working name of Rochford Community Projects.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £3,435 o 2 grant(iau) llywodraeth
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
25 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Gweithgareddau Crefyddol
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Essex
Llywodraethu
- 04 Chwefror 2011: Cofrestrwyd
- COMMUNITY CHURCH ROCHFORD (Enw gwaith)
- NUMBER ONE (ROCHFORD SHOP) (Enw gwaith)
- ROCHFORD COMMUNITY CHURCH (Enw gwaith)
- ROCHFORD COMMUNITY PROJECTS (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kristoffer Goring | Ymddiriedolwr | 09 October 2024 |
|
|
||||
Nicky Everett | Ymddiriedolwr | 15 November 2022 |
|
|
||||
Ruth Phyllis Thorn | Ymddiriedolwr | 11 May 2021 |
|
|
||||
Susan Hilary Liberty | Ymddiriedolwr | 29 April 2020 |
|
|
||||
Nicholas Maxwell | Ymddiriedolwr | 30 December 2019 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £129.07k | £111.31k | £135.18k | £110.23k | £106.32k | |
|
Cyfanswm gwariant | £109.23k | £112.84k | £131.08k | £115.60k | £116.53k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £10.00k | £5.00k | £3.44k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 01 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 01 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 29 Tachwedd 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 29 Tachwedd 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 09 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 09 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 29 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 29 Rhagfyr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 02 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 02 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 13/05/1999 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 08/11/1999 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 04/10/2012
Gwrthrychau elusennol
A) TO ADVANCE THE CHRISTIAN FAITH IN ACCORDANCE WITH THE STATEMENT OF BELIEFS APPEARING IN THE SCHEDULE HERETO IN THE COUNTY OF ESSEX AND IN SUCH OTHER PARTS OF THE UNITED KINGDOM OR THE WORLD AS THE DIRECTORS OF THE CHARITY ( HEREIN CALLED THE TRUSTEES) MAY FROM TIME TO TIME THINK FIT B) TO RELIEVE PERSONS WHO ARE IN CONDITIONS OF NEED HARDSHIP OR WHO ARE AGED OR SICK AND TO RELIEVE THE DISTRESS CAUSED THEREBY IN THE SAID COUNTY AND IN SUCH OTHER PARTS OF THE UNITED KINGDOM OR THE WORLD AS THE TRUSTEES MAY FROM TIME TO TIME THINK FIT C) TO ADVANCE EDUCATION IN ACCORDANCE WITH CHRISTIAN PRINCIPLES BY SUCH MEANS AS THE TRUSTEES MAY CONSIDER APPROPRIATE INCLUDING BY MEANS OF ESTABLISHING AND OPERATING ANY EDUCATIONAL ESTABLISHMENT OR ESTABLISHMENTS IN THE SAID COUNTY AND IN SUCH OTHER PARTS OF THE UNITED KINGDOM OR THE WORLD AS THE TRUSTEES MAY FROM TIME TO TIME THINK FIT D) TO PROMOTE AND FULFIL SUCH OTHER CHARITABLE PURPOSES BENEFICIAL TO THE COMMUNITY IN THE SAID COUNTY AND IN SUCH OTHER PARTS OF THE UNITED KINGDOM OR THE WORLD AS THE TRUSTEES MAY FROM TIME TO TIME THINK FIT
Maes buddion
ESSEX AND ELSEWHERE IN UK
Elusennau cysylltiedig
- 04 Chwefror 2011 : Cofrestrwyd
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
93 Golden Cross Road
ROCHFORD
Essex
SS4 3DH
- Ffôn:
- 07833475253
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window