GREYHOUND WELFARE AND RESCUE

Rhif yr elusen: 1077343
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

We look after, assess and find new, loving homes, for greyhounds in need of care in Wales and The Marches. We provide vet treatment and kennelling and work in co operation with other like-minded Welsh groups to ensure that families offering suitable homes are not kept waiting. Our fundraising Activities are promoted on ... http://www.greyhoundsinwales.moonfruit.com.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 April 2024

Cyfanswm incwm: £4,925
Cyfanswm gwariant: £3,627

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Dim gwybodaeth ar gael

Taliadau i ymddiriedolwyr

Dim gwybodaeth ar gael

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
  • Chwaraeon/adloniant
  • Anifeiliaid
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Grwpiau Diffi Niedig Eraill
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adnoddau Dynol
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Blaenau Gwent
  • Caerdydd
  • Caerffili
  • Dinas Bryste
  • Dinas Casnewydd
  • Merthyr Tudful
  • Pen-y-bont Ar Ogwr
  • Sir Fynyw
  • Swydd Gaerloyw
  • Swydd Henffordd

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 09 Medi 1999: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Rheoli risg
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

7 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
ROGER EDWARD HARRISON Cadeirydd
Dim ar gofnod
Rowan Elizabeth Wilson Ymddiriedolwr 14 June 2013
Dim ar gofnod
PAULA KATHERINE PREECE AMBROSE Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
ANNA CLAIRE ELIZABETH DURRAN Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
JENI DURRAN Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
HELEN JULIA HODSON Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
BARBARA SUSAN HARRISON Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/04/2020 30/04/2021 30/04/2022 30/04/2023 30/04/2024
Cyfanswm Incwm Gros £13.00k £10.57k £5.70k £4.89k £4.93k
Cyfanswm gwariant £15.09k £11.65k £5.73k £3.73k £3.63k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 30 Ebrill 2024 18 Mawrth 2025 18 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 30 Ebrill 2024 Not Required
Adroddiad blynyddol 30 Ebrill 2023 15 Mehefin 2024 107 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 30 Ebrill 2023 Not Required
Adroddiad blynyddol 30 Ebrill 2022 25 Chwefror 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Ebrill 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 30 Ebrill 2021 07 Mawrth 2022 7 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 30 Ebrill 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 30 Ebrill 2020 02 Mawrth 2021 2 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 30 Ebrill 2020 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
58B RISCA ROAD
ROGERSTONE
NEWPORT
NP10 9FZ
Ffôn:
01633892846