Hanes ariannol UTTLESFORD CITIZENS ADVICE BUREAU
Rhif yr elusen: 1078222
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £240.56k | £262.04k | £368.34k | £429.81k | £329.25k | |
|
Cyfanswm gwariant | £248.66k | £266.00k | £331.91k | £426.13k | £332.00k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £30.00k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £177.02k | £221.50k | £285.00k | £376.86k | £175.45k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.