Hanes ariannol THE CAMBRIAN COMMUNITY CENTRE
Rhif yr elusen: 1077016
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2009 | 30/06/2010 | 30/06/2011 | 30/06/2012 | 30/06/2013 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £104.45k | £95.11k | £87.74k | £78.14k | £91.23k | |
|
Cyfanswm gwariant | £93.00k | £94.37k | £92.72k | £83.60k | £73.76k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.