Hanes ariannol THE SHEENA AMOS YOUTH TRUST
Rhif yr elusen: 1076951
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2013 | 31/03/2014 | 31/03/2015 | 31/03/2016 | 31/03/2017 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £206.92k | £187.55k | £241.30k | £176.45k | £266.44k | |
|
Cyfanswm gwariant | £150.20k | £198.46k | £178.48k | £185.41k | £264.64k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £25.17k | £25.00k | £25.00k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £16.00k | £19.76k | £16.44k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.