Ymddiriedolwyr OXFORDSHIRE PARENTING FORUM

Rhif yr elusen: 1080678
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

6 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Rachel Eirwen Hills Ymddiriedolwr 27 September 2023
Dim ar gofnod
Susan Patricia Dowe Ymddiriedolwr 27 September 2023
Dim ar gofnod
KATHY PETO Ymddiriedolwr 02 July 2014
CHILD & PARENTING SUPPORT OXFORDSHIRE
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1796 diwrnod
Lesley Williams Ymddiriedolwr 22 August 2013
Dim ar gofnod
ELIZABETH TROUP Ymddiriedolwr 03 July 2013
Dim ar gofnod
Tania-Jayne McCowliff Ymddiriedolwr 01 October 2012
Dim ar gofnod