ymddiriedolwyr ADULTS LEARNING MATHEMATICS - A RESEARCH FORUM
Rhif yr elusen: 1079462
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Elizabeth Mary Kelly | Cadeirydd | 01 July 2014 |
|
|
||||
Dr Javier Diez-Palomar | Ymddiriedolwr | 06 July 2021 |
|
|
||||
CATHERINE BYRNE | Ymddiriedolwr | 11 July 2018 |
|
|
||||
Dr Diane Dalby | Ymddiriedolwr | 11 July 2018 |
|
|
||||
Charlotte Arkenback-Sundstrom | Ymddiriedolwr | 11 July 2018 |
|
|
||||
Judy Larsen | Ymddiriedolwr | 11 July 2018 |
|
|
||||
Lynda Ginsburg | Ymddiriedolwr | 04 July 2017 |
|
|
||||
Linda Jarlskog | Ymddiriedolwr | 04 July 2016 |
|
|
||||
DAVID MALCOLM KAYE | Ymddiriedolwr | 01 June 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.