Hanes ariannol THE GREENSAND TRUST
Rhif yr elusen: 1077055
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.31m | £1.35m | £1.52m | £4.96m | £1.86m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.26m | £1.41m | £1.34m | £1.57m | £1.86m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £450.00k | £682.79k | £611.68k | £532.82k | £567.49k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £75.00k | £450 | £39.64k | £54.51k | £40.22k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £85.66k | £77.17k | £96.37k | £2.09m | £60.67k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £564.84k | £526.53k | £569.88k | £619.42k | £658.24k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £655.45k | £732.55k | £851.63k | £2.26m | £1.13m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £87 | £475 | £252 | £32 | £4.33k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £16.09k | £214 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £994.55k | £1.08m | £957.81k | £1.14m | £1.40m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £268.48k | £332.68k | £378.21k | £432.05k | £457.42k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £19.53k | £17.83k | £19.46k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.