ST STEPHENS MILLENNIUM GREEN TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Administration of St Stephens Millennium Green.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2023
Pobl

9 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Caerfaddon A Gogledd Ddwyrain Gwlad Yr Haf
Llywodraethu
- 23 Mehefin 1999: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAN LANG WILSON | Cadeirydd | 08 May 2011 |
|
|
||||
Jonathan Smale Nash | Ymddiriedolwr | 08 November 2023 |
|
|
||||
Arwel Owen Lewis | Ymddiriedolwr | 15 March 2023 |
|
|
||||
Anne Rosemary Lorwerth Love | Ymddiriedolwr | 27 September 2021 |
|
|
||||
Duncan Spooner | Ymddiriedolwr | 02 December 2019 |
|
|
||||
Peter John Akbar | Ymddiriedolwr | 20 October 2019 |
|
|
||||
Christopher Robert Melbourne | Ymddiriedolwr | 20 October 2019 |
|
|
||||
Anne Elizabeth Claxton | Ymddiriedolwr | 20 February 2017 |
|
|
||||
CLAIRE BEADSMORE SMITH | Ymddiriedolwr | 08 May 2011 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £11.56k | £10.40k | £15.31k | £15.07k | £18.18k | |
|
Cyfanswm gwariant | £6.66k | £10.27k | £8.75k | £10.98k | £13.63k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2023 | 03 Gorffennaf 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2022 | 26 Mehefin 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2021 | 09 Awst 2022 | 10 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2020 | 10 Awst 2021 | 11 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2019 | 20 Gorffennaf 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 5 MAY 1999. AS AMENDED BY SCHEME DATED 22 JAN 2019
Gwrthrychau elusennol
THE TRUSTEES SHALL HOLD THE TRUST FUND AND ITS INCOME UPON TRUST TO APPLY THEM TO THE PROVISION OF THE PROPERTY AND SHALL ACCORDINGLY HOLD ANY PROPERTY TO PROVIDE AND MAINTAIN AN OPEN SPACE TO BE KNOWN AS ‘ST STEPHENS MILLENNIUM GREEN” TO THE BENEFIT OF THE INHABITANTS AND TO BE USED FOREVER AS AN AREA FOR INFORMAL RECREATION PLAY OR OTHER LEISURE-TIME OCCUPATIONS FOR A MEETING AREA OR LACE FOR COMMUNITY EVENTS AND FOR ANY OTHER LAWFUL PURPOSE CONSISTENT WITH THESE TRUSTS AND FOR THE GENERAL BENEFIT OF THE INHABITANTS.
Maes buddion
THE LOCALITY WHICH NOW READS IN SCHEDULE 2 "THE LOCALITY WHICH IS INTENDED TO BENEFIT FROM THE SUBJECT LAND INCLUDES PRIMARILY THE AREA WITHIN THE CITY OF BATH KNOWN AS LANSDOWN, CAMDEN, FAIRFIELD PARK AND ADJACENT AREAS AND ALSO GENERALLY THE CITY OF BATH."
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
3 RICHMOND HILL
BATH
BA1 5QT
- Ffôn:
- 01225315217
- E-bost:
- contact@millenniumgreen.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window