Hanes ariannol TANDRIDGE VILLAGE PRE-SCHOOL

Rhif yr elusen: 1075958
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2019 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023
Cyfanswm Incwm Gros £103.21k £90.45k £114.48k £98.89k £111.45k
Cyfanswm gwariant £83.90k £80.14k £101.41k £112.24k £121.32k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £77.81k £41.73k £73.89k £59.03k N/A