CHILDREN IN HUNGER

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Releif of poverty in Brazil
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2024
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
4 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Gwasanaethau
- Enfield
- Brasil
Llywodraethu
- 30 Medi 1999: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eamonn Gowing | Ymddiriedolwr | 01 August 2024 |
|
|
||||
Lucy Barr | Ymddiriedolwr | 13 February 2023 |
|
|
||||
Donald Ephraim Thorpe | Ymddiriedolwr | 01 April 2018 |
|
|
||||
ANTONIA ROSIMEIRE ALVES DE SOUSA | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
GRAHAM TOWNSEND | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | 31/08/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £74.87k | £62.78k | £55.02k | £69.15k | £68.38k | |
|
Cyfanswm gwariant | £68.67k | £63.61k | £55.03k | £68.03k | £70.19k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2024 | 01 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2024 | 01 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 26 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 26 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 03 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 03 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 06 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 06 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 02 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 02 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 1ST MAY 1999 AND AS AMENDED BY SUPPLEMENTAL DEEDS DATED 24TH SEPTEMBER 1999 AND 1 APRIL 2007
Gwrthrychau elusennol
THE RELIEF OF POVERTY, SICKNESS AND DISTRESS AND THE PRESERVATION AND PROTECTION OF HEALTH OF CHILDREN IN BRAZIL, IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY THROUGH THE PROVISION OF FOOD, MEDICAL CARE AND CLOTHING
Maes buddion
BRAZIL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
204 Baker Street
Enfield
EN1 3JY
- Ffôn:
- 02082454069
- E-bost:
- graham.townsend@blueyonder.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window