Hanes ariannol HORIZONS INTERNATIONAL

Rhif yr elusen: 1086929
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 21/03/2022 21/03/2023 21/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £48.32k £31.91k £24.87k £10.93k £4.84k
Cyfanswm gwariant £55.38k £26.23k £22.61k £19.66k £14.03k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A