LYTCHETT MINSTER SPORTS COMMUNITY TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Provide facilities for recreation, sport and/or other leisure time occupation in or in connection with the area of Lytchett Minster and its neighborhood. It will continue to recruit and coach under supervision, adults and the youth of the area in the sporting skills.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 April 2024
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
7 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Chwaraeon/adloniant
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Dorset
- Poole
Llywodraethu
- 30 Gorffennaf 1999: Cofrestrwyd
- VILLAGE HALL CONCEPT (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BILL PIPE | Cadeirydd | 31 July 2012 |
|
|
||||
Andrew Mead | Ymddiriedolwr | 06 October 2016 |
|
|
||||
Claire Pipe | Ymddiriedolwr | 06 October 2016 |
|
|
||||
Tony Yelland | Ymddiriedolwr | 06 October 2016 |
|
|
||||
MARK HOBSON | Ymddiriedolwr | 13 June 2012 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/04/2020 | 30/04/2021 | 30/04/2022 | 30/04/2023 | 30/04/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £12.81k | £10.57k | £8.44k | £15.63k | £11.45k | |
|
Cyfanswm gwariant | £10.76k | £8.97k | £10.73k | £12.69k | £11.37k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2024 | 26 Chwefror 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2023 | 21 Gorffennaf 2024 | 143 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2022 | 06 Mawrth 2023 | 6 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2021 | 23 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2020 | 23 Ionawr 2022 | 329 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 28 MAY 1999
Gwrthrychau elusennol
TO PROVIDE OR TO ASSIST IN PROVIDING FACILITIES FOR RECREATION OR OTHER LEISURE TIME OCCUPATION IN OR IN CONNECTION WITH THE AREA OF LYTCHETT MINSTER AND ITS NEIGHBOURHOOD. TO PROVIDE A COMMUNITY CENTRE FOR THE INHABITANTS OF LYTCHETT MINSTER AND ITS NEIGHBOURHOOD.
Maes buddion
LYTCHETT MINSTER AND ITS NEIGHBOURHOOD
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
2 Old Wareham Road
Beacon Hill
Poole
BH16 6AQ
- Ffôn:
- 07860 109009
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window