Hanes ariannol BLUEBELL WOOD CHILDREN'S HOSPICE
Rhif yr elusen: 1076958
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.64m | £5.01m | £5.74m | £4.12m | £4.39m | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.86m | £5.04m | £4.53m | £4.35m | £4.36m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £281.31k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £390.00k | £573.00k | £707.00k | £541.00k | £999.97k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £2.37m | £2.39m | £3.17m | £1.83m | £2.93m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £1.72m | £1.54m | £99.00k | £195.00k | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £390.00k | £853.77k | £1.26m | £600.00k | £1.29m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £154.00k | £142.00k | £139.00k | £128.00k | £156.00k | |
|
Incwm - Arall | £12.00k | £89.00k | £1.08m | £1.36m | £13.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £464.00k | £768.01k | £2.34m | £1.44m | £1.02m | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.79m | £2.41m | £2.45m | £2.37m | £2.88m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £2.07m | £2.63m | £1.58m | £1.72m | £1.48m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £37.00k | £97.00k | £52.00k | £53.00k | £89.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £43.00k | £30.00k | £37.00k | £44.00k | £42.00k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £493.00k | £263.00k | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.