THE WESLEYAN COMMUNITY CARE (PROJECT) LTD
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The object of the charitity is to provide a variety of services to enhance the quality of life for older people with physical or mental disability and to provide extra support for people who are at risk
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2014
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Gweithgareddau Crefyddol
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Darparu Gwasanaethau
- Dinas Birmingham
- Dinas Coventry
- Dudley
- Sandwell
- Solihull
- Swydd Stafford
- Walsall
- Wolverhampton
Llywodraethu
- 26 Medi 2000: Cofrestrwyd
- 05 Awst 2022: Tynnwyd (NID YW'N GWEITHREDU)
Dim enwau eraill
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2010 | 31/03/2011 | 31/03/2012 | 31/03/2013 | 31/03/2014 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £276.62k | £268.49k | £254.50k | £150.61k | £102.38k | |
|
Cyfanswm gwariant | £262.65k | £251.65k | £229.83k | £173.75k | £150.26k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2019 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2019 | Heb ei gyflwyno |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 1 JULY 1999 AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION 5 JULY 2000
Gwrthrychau elusennol
TO CARRY OUT SUCH CHARITABLE PURPOSES FOR THE BENEFIT OF PERSONS LIVING IN WEST MIDLANDS AND IN PARTICULAR BUT WITHOUT PREJUDICE TO THE GENERALITY OF THE FOREGOING TO RELIEVE POVERTY, SICKNESS AND DISTRESS TO RELIEVE THE ELDERLY AND PERSONS WITH PHYSICAL OR MENTAL DISABILITY TO PROMOTE THE PRESERVATION AND PROTECTION OF HEALTH TO ADVANCE EDUCATION AND TO PROVIDE INFORMATION AND ADVICE SERVICE TO PROVIDE FACILITIES FOR RECREATION AND LEISURE- TIME OCCUPATION WITH THE OBJECT OF IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE OF PERSONS HAVING NEED OF SUCH FACILITIES BY REASON OF THEIR AGE, YOUTH, SEX, INFIRMITY, DISABILITY, POVERTY AND SOCIAL AND ECONOMIC CIRCUMSTANCES
Maes buddion
WEST MIDLANDS
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window