ymddiriedolwyr EAST SURREY DIAL-A-RIDE
Rhif yr elusen: 1076051
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kathrin Emma Forde | Ymddiriedolwr | 29 July 2021 |
|
|
||||
Pamela Vera Wastell | Ymddiriedolwr | 26 October 2020 |
|
|
||||
Stephen Edward Luxton | Ymddiriedolwr | 14 October 2020 |
|
|
||||
Patrick Cannon | Ymddiriedolwr | 24 August 2020 |
|
|||||
LINDA CHANAGASUBBAY | Ymddiriedolwr | 27 January 2012 |
|
|
||||
TERESA FITZPATRICK | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Andy Parr | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.