EMPOWERMENT
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To promote, support and provide advocacy services as a means by which people disadvantaged by disability, age, or social exclusion can make known their needs and wishes in order to obtain appropriate services and so increase their quality of life. To educate health and social care service providers and the community in general as to the difficulties for disadvantage
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2016
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Blackpool
- Swydd Gaerhirfryn
Llywodraethu
- 23 Mawrth 2017: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1155897 EMPOWERMENT CHARITY LANCASHIRE
- 29 Mehefin 1992: Cofrestrwyd
- 23 Mawrth 2017: Tynnwyd (CRONFEYDD WEDI'U TROSGLWYDDO (INCOR))
- BLACKPOOL ADVOCACY (Enw blaenorol)
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2012 | 31/03/2013 | 31/03/2014 | 31/03/2015 | 31/03/2016 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £680.32k | £761.24k | £1.05m | £1.36m | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £652.43k | £775.98k | £1.03m | £1.32m | £313 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £368.61k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £3.33k | £7.70k | £6.95k | £28.10k | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £1.04k | £919 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £676.07k | £752.50k | £1.04m | £1.33m | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £917 | £0 | £595 | £986 | N/A | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £600.07k | £727.37k | £973.28k | £1.26m | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £52.35k | £47.67k | £57.51k | £60.43k | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2016 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2016 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2016 | 05 Mehefin 2017 | 125 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2016 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2015 | 15 Rhagfyr 2015 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2015 | 02 Rhagfyr 2015 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2014 | 27 Tachwedd 2014 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2014 | 27 Tachwedd 2014 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 18/03/1999 AS AMENDED ON 26/10/2007 AS AMENDED ON 03/08/2012 AS AMENDED ON 22/10/2012 AS AMENDED ON 23/01/2013
Gwrthrychau elusennol
1. PROMOTE, SUPPORT AND PROVIDE ADVOCACY SERVICES OR REPRESENTATION SERVICES AS A MEANS BY WHICH PEOPLE DISADVANTAGED BY DISABILITY, ILLNESS, AGE OR SOCIAL EXCLUSION CAN MAKE KNOWN THEIR NEEDS AND WISHES IN ORDER TO OBTAIN APPROPRIATE SERVICES AND SO INCREASE THEIR QUALITY OF LIFE 2. TO EDUCATE HEALTH AND SOCIAL CARE SERVICE PROVIDERS AND THE COMMUNITY IN GENERAL AS TO THE DIFFICULTIES DISADVANTAGED PEOPLE TO EXPRESS THEMSELVES. 3. TO RELIEVE THE DISTRESS AND SUFFERING EXPERIENCED BY ANY INDIVIDUAL OR FAMILY WHO ARE OR HAVE BEEN VICTIMS OF DOMESTIC ABUSE.
Maes buddion
NOT DEFINED
Elusennau cysylltiedig
- 23 Mawrth 2017 : Asset transfer out
- 29 Mehefin 1992 : Cofrestrwyd
- 23 Mawrth 2017 : Tynnwyd
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window