Hanes ariannol HOME-START INTERNATIONAL
Rhif yr elusen: 1076991
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2007 | 31/12/2008 | 31/12/2009 | 31/12/2010 | 31/12/2011 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £322.63k | £249.58k | £255.89k | £205.77k | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £300.34k | £340.06k | £228.47k | £245.34k | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.