Hanes ariannol HOPE FOR CHILDREN AND THEIR FAMILIES LIMITED
Rhif yr elusen: 1077336
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (2 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £524.56k | £476.29k | £489.11k | £549.58k | £617.80k | |
|
Cyfanswm gwariant | £554.05k | £537.22k | £476.15k | £565.07k | £650.31k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £75.37k | £66.10k | £32.38k | £24.83k | £27.69k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £105.63k | £101.54k | £188.03k | £100.98k | £96.50k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £5.86k | N/A | N/A | £3.28k | £12.47k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £55.72k | N/A | N/A | £50.47k | £65.41k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £460.38k | N/A | N/A | £493.12k | £536.22k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £2.60k | N/A | N/A | £2.71k | £3.69k | |
|
Incwm - Arall | £0 | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £516.44k | N/A | N/A | £563.16k | £650.29k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £560 | N/A | N/A | £1.91k | £20 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £1.29k | N/A | N/A | £1.43k | £1.44k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £37.05k | N/A | N/A | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.