ALBASTON 2000 MILLENNIUM GREEN TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The provision of and maintenance of a Millennium green at Albaston Gunnislake Cornwall
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2011
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Cernyw
Llywodraethu
- 25 Mehefin 1999: Cofrestrwyd
- ALBASTON 2000 (Enw gwaith)
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRS JULIA MASSEY | Ymddiriedolwr | 28 November 2011 |
|
|
||||
MR CHRIS HUNN | Ymddiriedolwr | 28 November 2011 |
|
|
||||
TREVELLYAN JAMES JACKETT | Ymddiriedolwr | 14 October 2011 |
|
|
||||
VIRGINIA CAROLINE JACKETT | Ymddiriedolwr | 14 October 2011 |
|
|
||||
GRENVILLE JAMES EDWARDS | Ymddiriedolwr | 14 October 2011 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2009 | 31/03/2010 | 31/03/2011 | ||
---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £497 | £113 | £108 | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.40k | £825 | £1.98k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 97 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 97 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 463 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 463 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 828 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 828 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1193 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1193 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1558 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1558 diwrnod |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 29 MARCH 1999.
Gwrthrychau elusennol
TO PROVIDE AND MAINTAIN AN OPEN SPACE TO BE KNOWN AS "ALBASTON 2000 MILLENNIUM GREEN" FOR THE BENEFIT OF THE INHABITANTS AND TO BE USED FOREVER AS AN AREA FOR INFORMAL RECREATION PLAY OR OTHER LEISURE-TIME OCCUPATIONS A MEETING AREA OR PLACE FOR COMMUNITY EVENTS AND FOR ANY OTHER LAWFUL PURPOSE CONSISTENT WITH THESE TRUSTS AND FOR THE GENERAL BENEFIT OF THE COMMUNITY.
Maes buddion
ALBASTON, CORNWALL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
KINGSETT HOUSE
ALBASTON
GUNNISLAKE
PL18 9AL
- Ffôn:
- 01822832304
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window