ymddiriedolwyr CHOICE IN HACKNEY
Rhif yr elusen: 1077287
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matthew Baxter | Ymddiriedolwr | 18 September 2023 |
|
|
||||
Thomas Brayford | Ymddiriedolwr | 01 April 2022 |
|
|
||||
Andrew Price | Ymddiriedolwr | 15 October 2020 |
|
|
||||
Bharat Siyani | Ymddiriedolwr | 07 July 2020 |
|
|
||||
Debra Schiman | Ymddiriedolwr | 25 November 2013 |
|
|
||||
MALCOLM AICKIN TD | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MARY HELEN JULIAN | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.