JOHN LYALL CHARITY
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
In the UK we are focussed on raising money to fund educational work with street children in the Philippines. This includes assisting in formal and informal educational opportunities, facilitated through the appointment of our project manager in the Philippines.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 05 April 2020
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Darparu Gwasanaethau
- Philipinas
Llywodraethu
- 28 Mawrth 2000: Cofrestrwyd
- 07 Ionawr 2022: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
- JLT (Enw gwaith)
- JOHN LYALL TRUST (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2016 | 05/04/2017 | 05/04/2018 | 05/04/2019 | 05/04/2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £27.20k | £27.24k | £6.35k | £14.62k | £4.24k | |
|
Cyfanswm gwariant | £13.97k | £32.76k | £15.03k | £14.12k | £19.81k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2021 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2021 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2020 | 03 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2019 | 22 Rhagfyr 2019 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2019 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2018 | 12 Tachwedd 2018 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2018 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 6 APRIL 1999, AS AMENDED 28 FEBRUARY 2000 AND 30 OCTOBER 2007.
Gwrthrychau elusennol
(A) THE AIMS OF THE ASSOCIATION SHALL BE FOR THE BENEFIT OF THE INHABITANTS OF THE AREA OF LIBIS, BINAGONAN, RIZAL, AND IN PARTICULAR BUT WITHOUT PREJUDICE TO THE FORGOING WAWA IN THE PHILIPPINES (THE AREA OF BENEFIT). (B) THE RELIEF OF POVERTY, SICKNESS AND THE ADVANCEMENT OF EDUCATION AMONG CHILDREN. (C) THE PROVISION OF FACILITIES FOR RECREATION AND LEISURE-TIME OCCUPATION IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE SO THEIR CONDITIONS OF LIFE MIGHT BE IMPROVED.
Maes buddion
PHILIPPINES
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window